15. februarOverskudd på DKK 78.852 WR HOLDING APSWR HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 82.495 WR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023AdresseendringWR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS flytter fra Birkerød til København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023AdresseendringWR HOLDING APSWR HOLDING APS flytter fra Birkerød til København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2023AdresseendringWR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS flytter fra København Ø til Birkerød. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2023AdresseendringWR HOLDING APSWR HOLDING APS flytter fra København Ø til Birkerød. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2023William Luca Rugaard-Lunde forlater ledelsenCreative Collective ApSWilliam Luca Rugaard-Lunde forlater ledelsen for Creative Collective ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
26. april 2023Endring i eierkretsenCreative Collective ApSWilliam Luca Rugaard-Lunde er ikke lenger registrert som reell eier av Creative Collective ApS.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 26.244 WR HOLDING APSWR HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 20. juni 2022 til 31. desember 2022. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 43.964 WR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS offentliggjør regnskap for perioden 6. juli 2022 til 31. desember 2022. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2023AdresseendringCreative Collective ApSCreative Collective ApS flytter til ny adresse i København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2023AdresseendringCreative Collective ApSCreative Collective ApS flytter til ny adresse i København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2022AdresseendringCreative Collective ApSCreative Collective ApS flytter til ny adresse i København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2022StiftelseCreative Collective ApSCreative Collective ApS stiftes i bransjen fotografisk virksomhed. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022StiftelseWR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS stiftes i bransjen produktion af film og videofilm. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022StiftelseWR HOLDING APSWR HOLDING APS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2018William Luca Rugaard-Lunde slutter som adm. direktørRecruitmedk IVSWilliam Luca Rugaard-Lunde slutter som adm. direktør i Recruitmedk IVS.Se mere
9. juli 2018Endring i eierkretsenRecruitmedk IVSWilliam Luca Rugaard-Lunde er ikke lenger registrert som reell eier av Recruitmedk IVS.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 8.256 Recruitmedk IVSRecruitmedk IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2017 til 31. desember 2017. William Luca Rugaard-Lunde er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2017StiftelseRecruitmedk IVSRecruitmedk IVS stiftes i bransjen arbejdsformidlingskontorer. William Luca Rugaard-Lunde er adm. direktør i virksomheten.Se mere