2. juli 1997William Patrick Reilly III forlater styretGEOMETRICS ApSWilliam Patrick Reilly III forlater styret for GEOMETRICS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
15. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortGEOMETRICS ApSGEOMETRICS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. William Patrick Reilly III er styreleder.Se mere
5. februar 1996Regnskap for 1995 offentligjortGEOMETRICS ApSGEOMETRICS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1994 til 30. juni 1995. William Patrick Reilly III er styreleder.Se mere
23. september 1994Glenn Keith Gosling forlater styretGEOMETRICS ApSGlenn Keith Gosling forlater styret for GEOMETRICS ApS etter en periode på 4 år. William Patrick Reilly III er fortsatt styreleder.Se mere
23. september 1994Glenn Keith Gosling forlater ledelsenGEOMETRICS ApSGlenn Keith Gosling forlater ledelsen for GEOMETRICS ApS etter en periode på 4 år. William Patrick Reilly III er styreleder.Se mere
29. juni 1991Nytt navn: GEOMETRICS ApSApS KBIL 38 NR. 1356ApS KBIL 38 NR. 1356 skifter navn til GEOMETRICS ApS. William Patrick Reilly III er styreleder.Se mere
28. juni 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 38 NR. 1356Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 38 NR. 1356 etter en periode på 6 måneder. William Patrick Reilly III er fortsatt styreleder.Se mere
28. juni 1991Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 38 NR. 1356Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 38 NR. 1356 etter en periode på 6 måneder. William Patrick Reilly III er styreleder.Se mere
1. januar 1991StiftelseApS KBIL 38 NR. 1356ApS KBIL 38 NR. 1356 stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. William Patrick Reilly III er styreleder.Se mere