26. mars 2003Willy Otto Hansen Andersen forlater styretFRESE A/SWilly Otto Hansen Andersen forlater styret for FRESE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
19. mars 2003Jesper Friis-Wandall Nielsen blir med i styretFRESE A/SJesper Friis-Wandall Nielsen blir med i styret for FRESE A/S. Willy Otto Hansen Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. august 2002Nytt navn: FRESE A/SFRESE ARMATUR A/SFRESE ARMATUR A/S skifter navn til FRESE A/S. Willy Otto Hansen Andersen er medlem av styret.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortFRESE ARMATUR A/SFRESE ARMATUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Willy Otto Hansen Andersen er medlem av styret.Se mere
24. juni 2002Flere forlater styretFRESE ARMATUR A/S2 medlemmer forlater styret for FRESE ARMATUR A/S. Willy Otto Hansen Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. juni 2002Endring i eierkretsenFRESE ARMATUR A/S3 nye personer registrert som reelle eier av FRESE ARMATUR A/S. Willy Otto Hansen Andersen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2001Jens Terkel Lund-Nielsen forlater styretFRESE ARMATUR A/SJens Terkel Lund-Nielsen forlater styret for FRESE ARMATUR A/S etter en periode på 2 år. Willy Otto Hansen Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortFRESE ARMATUR A/SFRESE ARMATUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Willy Otto Hansen Andersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortFRESE ARMATUR A/SFRESE ARMATUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Willy Otto Hansen Andersen er medlem av styret.Se mere
20. mars 2000Jens Terkel Lund-Nielsen blir med i styretFRESE ARMATUR A/SJens Terkel Lund-Nielsen erstatter Erik Nielsen i styret for FRESE ARMATUR A/S etter en periode på 12 år. Willy Otto Hansen Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. februar 2000Willy Otto Hansen Andersen blir med i styretFRESE ARMATUR A/SWilly Otto Hansen Andersen blir med i styret for FRESE ARMATUR A/S.Se mere
17. februar 2000Bjarne Wittendorff Ibsen forlater ledelsenFRESE ARMATUR A/SBjarne Wittendorff Ibsen forlater ledelsen for FRESE ARMATUR A/S etter en periode på 12 år. Willy Otto Hansen Andersen er medlem av styret.Se mere