25. august 2008Winfried Brüggmann forlater styretE. MICHAELIS & CO. A/SWinfried Brüggmann forlater styret for E. MICHAELIS & CO. A/S etter en periode på 6 år.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortE. MICHAELIS & CO. A/SE. MICHAELIS & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Winfried Brüggmann er medlem av styret.Se mere
22. juni 2007Georg Alexander Kamenz blir med i styretE. MICHAELIS & CO. A/SGeorg Alexander Kamenz blir med i styret for E. MICHAELIS & CO. A/S. Winfried Brüggmann er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortE. MICHAELIS & CO. A/SE. MICHAELIS & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Winfried Brüggmann er medlem av styret.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortE. MICHAELIS & CO. A/SE. MICHAELIS & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Winfried Brüggmann er medlem av styret.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortE. MICHAELIS & CO. A/SE. MICHAELIS & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Winfried Brüggmann er medlem av styret.Se mere
14. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortE. MICHAELIS & CO. A/SE. MICHAELIS & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Winfried Brüggmann er medlem av styret.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortE. MICHAELIS & CO. A/SE. MICHAELIS & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Winfried Brüggmann er medlem av styret.Se mere
4. november 2002Winfried Brüggmann blir med i styretE. MICHAELIS & CO. A/SWinfried Brüggmann erstatter Ralph Georg Martin Kamenz i styret for E. MICHAELIS & CO. A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere