21. desember 2023Overskudd på DKK 63.412 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 76.678 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 26.427 RFT Print ApSRFT Print ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 131.606 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 120.228 RFT Print ApSRFT Print ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 204.569 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 94.837 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 77.928 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Underskudd på DKK 13.835 RFT Print ApSRFT Print ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juni 2020 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 27.772 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Underskudd på DKK 22.138 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020Nytt navn: RFT Print ApSRTF ApSRTF ApS skifter navn til RFT Print ApS. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2020StiftelseRTF ApSRTF ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2019Overskudd på DKK 25.873 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2019Overskudd på DKK 21.832 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2019 · Printogmedier.dkReklamebureauernes Fællestryk har succes med overgangen til digitaltrykEfter at have drevet virksomheden i nogle år sammen med kollegaen, deler han i dag ejerskabet med sin kone Winie Hillemann-Jensen. Les artikkel
7. desember 2018Overskudd på DKK 120.422 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2018Overskudd på DKK 116.493 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2017Overskudd på DKK 124.004 FRIIS & HILLEMANN HOLDING ApSFRIIS & HILLEMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2017Overskudd på DKK 126.897 REKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApSREKLAMEBUREAUERNES FÆLLESTRYK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Winie Hillemann-Jensen er medlem af ledelsen.Se mere