15. desember 2015Lynn Clark blir ny styrelederTEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/SLynn Clark erstatter Wolfram Tietscher som styreleder hos TEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. juni 2015Overskudd på USD 582.656 TEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/STEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Wolfram Tietscher er styreleder.Se mere
9. juli 2014Underskudd på DKK 12 mio.TEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/STEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Wolfram Tietscher er styreleder.Se mere
30. september 2013Wolfram Tietscher blir med i styretTEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/SWolfram Tietscher blir med i styret for TEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/S.Se mere
30. september 2013Andreas Schwaiger blir adm. direktørTEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/SAndreas Schwaiger erstatter Ian William Caxton Spencer som adm. direktør i TEXAS INSTRUMENTS DENMARK A/S. Wolfram Tietscher er styreleder.Se mere