4. juniNye navn i styretPHLIT ApS2 nye medlemmer blir med i styret for PHLIT ApS. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
29. aprilUnderskudd på DKK 431.615 PHLIT ApSPHLIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
2. februarUnderskudd på DKK 12.772 Oppedijk Holding ApSOppedijk Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. mai 2023 til 31. desember 2023. Wybren Meinte Oppedijk er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarPeter Larsen blir adm. direktørPHLIT ApSPeter Larsen blir adm. direktør i PHLIT ApS. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
31. januarThomas Meier Sørensen slutter som adm. direktørPHLIT ApSThomas Meier Sørensen slutter som adm. direktør i PHLIT ApS. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
1. august 2023Tomislav Dragicevic blir med i ledelsenPHLIT ApSTomislav Dragicevic blir med i ledelsen for PHLIT ApS. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
1. august 2023Thomas Meier Sørensen blir adm. direktørPHLIT ApSThomas Meier Sørensen blir adm. direktør i PHLIT ApS. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Nye navn i styretPHLIT ApS4 nye medlemmer blir med i styret for PHLIT ApS. Wybren Meinte Oppedijk eier 21,7% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Endring i eierkretsenPHLIT ApSWybren Meinte Oppedijk reduserer sitt reelle eierskap av PHLIT ApS.Se mere
23. juni 2023AdresseendringPHLIT ApSPHLIT ApS flytter fra Søborg til Kongens Lyngby. Wybren Meinte Oppedijk eier 30% av virksomheten.Se mere
18. mai 2023Underskudd på DKK 26.112 PHLIT ApSPHLIT ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. desember 2021 til 31. desember 2022. Wybren Meinte Oppedijk eier 30% av virksomheten.Se mere
12. mai 2023Endring i eierkretsenPHLIT ApSWybren Meinte Oppedijk registrert som reell eier av PHLIT ApS.Se mere
10. mai 2023StiftelseOppedijk Holding ApSOppedijk Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Wybren Meinte Oppedijk er medlem af ledelsen.Se mere