6. november 2020 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerIRD Fuel Cells A/S Madeleine Odgaard, Gang Li og Yunfeng Xu er indtrådt i bestyrelsen hos IRD Fuel Cells A/S i stedet for Xiao Li (kilde: Les artikkel
6. november 2020 · Electronic Supply DKNyt fra bestyrelser og direktionerMadeleine Odgaard, Gang Li og Yunfeng Xu er indtrådt i bestyrelsen hos IRD Fuel Cells A/S i stedet for Xiao Li (kilde: Les artikkel
30. oktober 2020Xiao Li forlater styretIRD Fuel Cells A/SXiao Li forlater styret for IRD Fuel Cells A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. september 2020 · Fyns Amts AvisHelt som planlagt: Stort underskud i lille fynsk brintfirmaXiaodong Wang (formand), Xiao Li, Jinjun Liu Ejere: Les artikkel
2. september 2020Underskudd på DKK 20 mio.IRD Fuel Cells A/SIRD Fuel Cells A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Xiao Li er medlem av styret.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 22 mio.IRD Fuel Cells A/SIRD Fuel Cells A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Xiao Li er medlem av styret.Se mere
24. april 2019Xiao Li blir med i styretIRD Fuel Cells A/SXiao Li blir med i styret for IRD Fuel Cells A/S.Se mere