15. aprilOverskudd på DKK 161.075 NK Tours ApSNK Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 118.624 NK Tours ApSNK Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Regnskap for 2021 offentligjortNK Tours ApSNK Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2021 til 31. desember 2021. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021Underskudd på DKK 98.365 NK Tours ApSNK Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2020 til 14. juni. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2021AdresseendringNK Tours ApSNK Tours ApS flytter fra Vallensbæk til Værløse. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2020Overskudd på DKK 906 NK Tours ApSNK Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2019 til 14. juni. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2019Overskudd på DKK 63.774 NK Tours ApSNK Tours ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2018 til 14. juni. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019Ny bransje: RejsearrangørerNK Tours ApSTidligere bransje: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019Nytt navn: NK Tours ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS skifter navn til NK Tours ApS. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019AdresseendringNORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS flytter fra København S til Vallensbæk. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2018Overskudd på DKK 54.727 NORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2017 til 14. juni. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2017Overskudd på DKK 1.438 NORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2016 til 14. juni. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2017AdresseendringNORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS flytter fra Vallensbæk til København S. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2017Chan Zheng blir med i ledelsenMilano Moda ApSChan Zheng erstatter Xin Cheng i ledelsen for Milano Moda ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
10. november 2016Underskudd på DKK 106.236 NORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2015 til 14. juni. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2016Bo Xing forlater styretNORDIC KOSTTILSKUD ApSBo Xing forlater styret for NORDIC KOSTTILSKUD ApS etter en periode på 2 år. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2016Xin Cheng blir med i ledelsenNORDIC KOSTTILSKUD ApSXin Cheng erstatter Ziling Fu i ledelsen for NORDIC KOSTTILSKUD ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. november 2016Endring i eierkretsenNORDIC KOSTTILSKUD ApSXin Cheng registrert som reell eier av NORDIC KOSTTILSKUD ApS.Se mere
1. november 2016AdresseendringNORDIC KOSTTILSKUD ApSNORDIC KOSTTILSKUD ApS flytter fra Valby til Vallensbæk. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2016StiftelseNatural Nordic Healthcare ApSNatural Nordic Healthcare ApS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel. Xin Cheng er medlem af ledelsen.Se mere