FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Xin Yu er medlem av styret.
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Xin Yu er medlem av styret.
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Xin Yu er medlem av styret.
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Xin Yu er medlem av styret.
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
Tarek Ahmed Mahmoud Okasha erstatter Driss Moussaoui i styret for FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION etter en periode på 4 år. Xin Yu er fortsatt styremedlem.
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Xin Yu er medlem av styret.
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION
FONDEN LUNDBECK INTERNATIONAL NEUROSCIENCE FOUNDATION offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Xin Yu er medlem av styret.