27. augustNy bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberCOPENHAGEN TOURS ApSTidligere bransje: Anden it-servicevirksomhed. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
12. august · marketconnect.dkDårlig betalingsetik: Ubetalte fakturaer er et kæmpe problem for små virksomhederDet kender man alt til hos Copenhagen Bicycles, hvor CEO Yael Bassan fortæller, at hun i dag helst undgår at samarbejde med Københavns Kommune, da faktureringsprocessen ofte strækker sig langt ud over de 30 dage, som kommunen selv fastsætter. Les artikkel
30. juniOverskudd på DKK 756.473 COPENHAGEN TOURS ApSCOPENHAGEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 653.701 Copenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023AdresseendringCopenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS flytter til ny adresse i Søborg. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023AdresseendringCOPENHAGEN TOURS ApSCOPENHAGEN TOURS ApS flytter til ny adresse i Søborg. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2023 · Tårnby KommuneBæredygtigt erhvervstræfJeg ved, at flere gik derfra med nye kontakter, og det gør mig glad og stolt, når vi som kommune er med til at skabe gode betingelser for vores erhvervsdrivende og give dem oplevelsen af, at vi kommer dem i møde.” Mød Yael Bassan fra Copenhagen Bicycles og hør, hvad hun fik ud af at deltage i erhvervstræffet: Les artikkel
11. juli 2023AdresseendringCopenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS flytter fra København SV til Søborg. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2023AdresseendringCOPENHAGEN TOURS ApSCOPENHAGEN TOURS ApS flytter fra København SV til Søborg. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.COPENHAGEN TOURS ApSCOPENHAGEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.Copenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2023AdresseendringCopenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS flytter til ny adresse i København SV. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023 · Bestyrelsesguiden Yael Bassan: ”Hvad er et godt liv – for de ansatte og for mig?”CEO og ejer af Copenhagen Bicycles, Yael Bassan, blev kastet hovedkulds ind i sin fars virksomhed, da han døde. Les artikkel
22. august 2022 · Lorry.dkStrøm af cykelturister til København: Hold øje med 5 fejl i trafikkenDet fortæller Yael Bassan, der ejer Copenhagen Bicycles og lejer cykler ud fra en række københavnske hoteller. Les artikkel
29. juni 2022 · Dansk ErhvervTour-start i København: ”Jeg kan ikke bevise det, men der er ekstra travlt, og det må jo næsten hænge sammen med Tour de France”Yael Bassan er en travl kvinde. Les artikkel
29. juni 2022Overskudd på DKK 64.314 COPENHAGEN TOURS ApSCOPENHAGEN TOURS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 69.070 Copenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2022AdresseendringCopenhagen Bicycles ApSCopenhagen Bicycles ApS flytter fra København K til København SV. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2022AdresseendringCOPENHAGEN TOURS ApSCOPENHAGEN TOURS ApS flytter fra København K til København SV. Yael Michelle Elbaum Bassan er medlem af ledelsen.Se mere