2. juliOverskudd på DKK 60.932 SL United Ejendomme ApSSL United Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 345.916 CEYA Holding ApSCEYA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 27.642 CEYA ApSCEYA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 8.065 SPS Danmark ApSSPS Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yahya Ismail Ibrahim eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. aprilOverskudd på DKK 244.840 UNITED IT ApSUNITED IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 7.113 SL United Ejendomme ApSSL United Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Underskudd på DKK 7.756 SPS Danmark ApSSPS Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yahya Ismail Ibrahim eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 67.989 CEYA Holding ApSCEYA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 397.653 CEYA ApSCEYA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023AdresseendringCEYA Holding ApSCEYA Holding ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023AdresseendringSL United Ejendomme ApSSL United Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Overskudd på DKK 402.485 UNITED IT ApSUNITED IT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2022AdresseendringCEYA Holding ApSCEYA Holding ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 6.087 SPS Danmark ApSSPS Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yahya Ismail Ibrahim eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 101.364 SL United Ejendomme ApSSL United Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2022Overskudd på DKK 47.444 CEYA ApSCEYA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Overskudd på DKK 44.617 CEYA Holding ApSCEYA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2022Endring i eierkretsenSL United Ejendomme ApSYahya Ismail Ibrahim registrert som reell eier av SL United Ejendomme ApS.Se mere
2. mai 2022Yahya Ismail Ibrahim blir med i ledelsenSL United Ejendomme ApSYahya Ismail Ibrahim erstatter Casper Lund Rasmussen i ledelsen for SL United Ejendomme ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. mai 2022AdresseendringSL United Ejendomme ApSSL United Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Holbæk. Yahya Ismail Ibrahim er medlem af ledelsen.Se mere