4. juliUnderskudd på DKK 6,6 mio.Anaergia A/SAnaergia A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 2,4 mio.Anaergia Systems A/SAnaergia Systems A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
4. juliOverskudd på DKK 42 mio.EBT Holdco ApSEBT Holdco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
1. juliArun Gopal Sharma forlater styretEBT Holdco ApSArun Gopal Sharma forlater styret for EBT Holdco ApS etter en periode på 3 år. Yaniv Dror Scherson er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2023AdresseendringEBT Holdco ApSEBT Holdco ApS flytter til ny adresse i Aabenraa. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023AdresseendringAnaergia Systems A/SAnaergia Systems A/S flytter til ny adresse i Aabenraa. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023AdresseendringAnaergia A/SAnaergia A/S flytter til ny adresse i Aabenraa. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 3,3 mio.Anaergia A/SAnaergia A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 26.654 EBT Holdco ApSEBT Holdco ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.Anaergia Systems A/SAnaergia Systems A/S offentliggjør regnskap for perioden 16. november 2021 til 31. desember 2022. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
3. mars 2023 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Enfors, Anaergia og Envo Biogas TønderSamtidig er Ole Fich og Martin Skovsted Wennicke indtrådt i bestyrelsen i stedet for Robert Allan Murray og Yaniv Dror Scherson (kilde: Les artikkel
22. februar 2023Jochen Gerhard Matzke blir med i styretAnaergia A/SJochen Gerhard Matzke erstatter Robert Allan Murray i styret for Anaergia A/S etter en periode på 1 år. Yaniv Dror Scherson er fortsatt styremedlem.Se mere
22. februar 2023Yaniv Dror Scherson forlater styretENVO BIOGAS TØNDER A/SYaniv Dror Scherson forlater styret for ENVO BIOGAS TØNDER A/S etter en periode på 1 år.Se mere
22. februar 2023Jochen Gerhard Matzke blir med i styretAnaergia Systems A/SJochen Gerhard Matzke erstatter Robert Allan Murray i styret for Anaergia Systems A/S etter en periode på 1 år. Yaniv Dror Scherson er fortsatt styremedlem.Se mere
22. februar 2023Jochen Gerhard Matzke blir adm. direktørAnaergia A/SJochen Gerhard Matzke erstatter Robert Allan Murray som adm. direktør i Anaergia A/S. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
22. februar 2023Jochen Gerhard Matzke blir adm. direktørAnaergia Systems A/SJochen Gerhard Matzke erstatter Robert Allan Murray som adm. direktør i Anaergia Systems A/S. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
22. februar 2023Jochen Gerhard Matzke blir adm. direktørEBT Holdco ApSJochen Gerhard Matzke erstatter Robert Allan Murray som adm. direktør i EBT Holdco ApS. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
22. juli 2022Underskudd på DKK 58 mio.ENVO BIOGAS TØNDER A/SENVO BIOGAS TØNDER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
22. juli 2022Overskudd på DKK 40 EBT Holdco ApSEBT Holdco ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. oktober 2021 til 31. desember 2021. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere
22. juli 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.Anaergia A/SAnaergia A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yaniv Dror Scherson er medlem av styret.Se mere