26. juliOverskudd på DKK 1,1 mio.Rutas opholdssted ApSRutas opholdssted ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. november 2022 til 31. desember 2023. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 1,1 mio.SORA ApSSORA ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. juli 2023 til 31. desember 2023. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 645.993 Avain ApSAvain ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliUnderskudd på DKK 17.644 Yasin Avci Holding ApSYasin Avci Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarAdresseendringSORA ApSSORA ApS flytter til ny adresse i Ishøj. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023 · VORES IshøjNye virksomheder i Ishøj i sidste månedSORA ApS , Vejlebrovej 44, st., 2635 Ishøj SORA ApS tilhører branchen Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. og er ejet samt ledet af Yasin Avci. Les artikkel
22. august 2023AdresseendringSORA ApSSORA ApS flytter fra Taastrup til Ishøj. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2023StiftelseSORA ApSSORA ApS stiftes i bransjen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 142.509 Yasin Avci Holding ApSYasin Avci Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2023Yasin Avci slutter som adm. direktørFormatus ApSYasin Avci slutter som adm. direktør i Formatus ApS.Se mere
13. juni 2023Yasin Avci forlater ledelsenAA Ejendomsselskab af 28. marts 2019 ApSYasin Avci forlater ledelsen for AA Ejendomsselskab af 28. marts 2019 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. juni 2023Yasin Avci forlater ledelsenFormatus Opholdssted ApSYasin Avci forlater ledelsen for Formatus Opholdssted ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
13. juni 2023Endring i eierkretsenFormatus ApSYasin Avci er ikke lenger registrert som reell eier av Formatus ApS.Se mere
13. juni 2023Endring i eierkretsenFormatus Opholdssted ApSYasin Avci er ikke lenger registrert som reell eier av Formatus Opholdssted ApS.Se mere
9. mai 2023Flere forlater styretFormatus Opholdssted ApS2 medlemmer forlater styret for Formatus Opholdssted ApS. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2023 · Vores-DianalundNye virksomheder i Dianalund i sidste månedAvain ApS , Dr Sells Vej 14 A, 4293 Dianalund Avain ApS tilhører branchen Udlejning af erhvervsejendomme og er ejet samt ledet af Yasin Avci.Les artikkel
1. april 2023Endring i eierkretsenFormatus Opholdssted ApSAyhan Altin øker sitt reelle eierskap av Formatus Opholdssted ApS. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Endring i eierkretsenAA Ejendomsselskab af 28. marts 2019 ApSYasin Avci er ikke lenger registrert som reell eier av AA Ejendomsselskab af 28. marts 2019 ApS.Se mere
23. mars 2023StiftelseAvain ApSAvain ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2023Nye navn i styretRutas opholdssted ApS4 nye medlemmer blir med i styret for Rutas opholdssted ApS. Yasin Avci er medlem af ledelsen.Se mere