28. juniOverskudd på USD 15 mio.Seapeak Magellan ApSSeapeak Magellan ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
28. juniOverskudd på USD 11 mio.Seapeak Meridian ApSSeapeak Meridian ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
20. marsAjay Kumar Arora slutter som adm. direktørSeapeak Magellan ApSAjay Kumar Arora slutter som adm. direktør i Seapeak Magellan ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
20. marsAjay Kumar Arora slutter som adm. direktørSeapeak Meridian ApSAjay Kumar Arora slutter som adm. direktør i Seapeak Meridian ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
20. marsNete Egebjerg blir med i styretSeapeak Meridian ApSNete Egebjerg erstatter Ajay Kumar Arora i styret for Seapeak Meridian ApS etter en periode på 12 måneder. Yasutomo Miyake er fortsatt styremedlem.Se mere
20. marsNete Egebjerg blir med i styretSeapeak Magellan ApSNete Egebjerg erstatter Ajay Kumar Arora i styret for Seapeak Magellan ApS etter en periode på 12 måneder. Yasutomo Miyake er fortsatt styremedlem.Se mere
20. marsNete Egebjerg blir med i ledelsenSeapeak Magellan ApSNete Egebjerg blir med i ledelsen for Seapeak Magellan ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
20. marsNete Egebjerg blir med i ledelsenSeapeak Meridian ApSNete Egebjerg blir med i ledelsen for Seapeak Meridian ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
15. juni 2023Overskudd på USD 11 mio.Seapeak Magellan ApSSeapeak Magellan ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
15. juni 2023Overskudd på USD 11 mio.Seapeak Meridian ApSSeapeak Meridian ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Aske Lercke Kilsdal blir med i styretSeapeak Meridian ApSAske Lercke Kilsdal erstatter Michel Christian Nielsen i styret for Seapeak Meridian ApS etter en periode på 4 år. Yasutomo Miyake er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 2023Aske Lercke Kilsdal blir med i styretSeapeak Magellan ApSAske Lercke Kilsdal erstatter Michel Christian Nielsen i styret for Seapeak Magellan ApS etter en periode på 4 år. Yasutomo Miyake er fortsatt styremedlem.Se mere
5. april 2023AdresseendringSeapeak Meridian ApSSeapeak Meridian ApS flytter fra Køge til København V. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
5. april 2023AdresseendringSeapeak Magellan ApSSeapeak Magellan ApS flytter fra Køge til København V. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
4. april 2023Ajay Kumar Arora blir adm. direktørSeapeak Meridian ApSAjay Kumar Arora erstatter Niels Berthelsen som adm. direktør i Seapeak Meridian ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
4. april 2023Ajay Kumar Arora blir adm. direktørSeapeak Magellan ApSAjay Kumar Arora erstatter Niels Berthelsen som adm. direktør i Seapeak Magellan ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
24. mars 2023Ajay Kumar Arora blir med i styretSeapeak Meridian ApSAjay Kumar Arora erstatter Niels Berthelsen i styret for Seapeak Meridian ApS etter en periode på 4 år. Yasutomo Miyake er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2023Ajay Kumar Arora blir med i styretSeapeak Magellan ApSAjay Kumar Arora erstatter Niels Berthelsen i styret for Seapeak Magellan ApS etter en periode på 4 år. Yasutomo Miyake er fortsatt styremedlem.Se mere
7. september 2022Nytt navn: Seapeak Meridian ApSMERIDIAN SPIRIT ApSMERIDIAN SPIRIT ApS skifter navn til Seapeak Meridian ApS. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere
14. juni 2022Overskudd på USD 10 mio.Seapeak Magellan ApSSeapeak Magellan ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yasutomo Miyake er medlem av styret.Se mere