25. april · erhvervslivodense.dkNedgang på bundlinjen: Bilhandel i Villestofte fik sit overskud reduceret nogetFirmaet ledes af direktør Yeliz Türk. Les artikkel
25. aprilOverskudd på DKK 83.653 ST Biler ApSST Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 153.003 ST Biler ApSST Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2023AdresseendringST Biler ApSST Biler ApS flytter fra Odense SØ til Odense NV. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022Overskudd på DKK 11.714 ST Biler ApSST Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2022AdresseendringST Biler ApSST Biler ApS flytter til ny adresse i Odense SØ. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Overskudd på DKK 35.046 ST Biler ApSST Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2020Overskudd på DKK 88.829 ST Biler ApSST Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2019Overskudd på DKK 216.966 ST Biler ApSST Biler ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2018Nytt navn: ST Biler ApSAu2 Auktion ApSAu2 Auktion ApS skifter navn til ST Biler ApS. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2018Underskudd på DKK 48.104 Au2 Auktion ApSAu2 Auktion ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2017Underskudd på DKK 113.598 Au2 Auktion ApSAu2 Auktion ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2017Yeliz Türk blir med i ledelsenAu2 Auktion ApSYeliz Türk erstatter Fulya Kilic i ledelsen for Au2 Auktion ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenAu2 Auktion ApSYeliz Türk registrert som reell eier av Au2 Auktion ApS.Se mere
5. juni 2015Yeliz Türk forlater ledelsenServicegruppen Danmark ApSYeliz Türk forlater ledelsen for Servicegruppen Danmark ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. mai 2015Nytt navn: Servicegruppen Danmark ApSOUTLET-NORTH ApSOUTLET-NORTH ApS skifter navn til Servicegruppen Danmark ApS. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2014Overskudd på DKK 15.677 OUTLET-NORTH ApSOUTLET-NORTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2012 til 31. desember 2013. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2012StiftelseOUTLET-NORTH ApSOUTLET-NORTH ApS stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Yeliz Türk er medlem af ledelsen.Se mere