18. oktober 2022 · Lasso.dkEva Marika Fredriksson indtræder i bestyrelsen for SAXO BANK A/SSAXO BANK A/S , 7 måneder siden Preben Damgaard Nielsen og Yifan Zhang udtræder af bestyrelsen for SAXO BANK A/S. Les artikkel
21. juni 2022Xia Li blir ny styrelederSaxo Geely Tech Holding A/SXia Li erstatter Yifan Zhang som styreleder hos Saxo Geely Tech Holding A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. juni 2022Underskudd på EUR 9,7 mio.Saxo Geely Tech Holding A/SSaxo Geely Tech Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Yifan Zhang er styreleder.Se mere
8. juni 2022 · Lasso.dkNyt bestyrelsesmedlem i SAXO BANK A/S' bestyrelseSAXO BANK A/S , 3 måneder siden Preben Damgaard Nielsen og Yifan Zhang udtræder af bestyrelsen for SAXO BANK A/S. Les artikkel
14. mars 2022Yifan Zhang forlater styretSaxo Bank A/SYifan Zhang forlater styret for Saxo Bank A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
11. oktober 2021Mette Ingeman Pedersen blir med i ledelsenSaxo Bank A/SMette Ingeman Pedersen blir med i ledelsen for Saxo Bank A/S. Yifan Zhang er medlem av styret.Se mere
5. mai 2021Underskudd på EUR 1,9 mio.Saxo Geely Tech Holding A/SSaxo Geely Tech Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Yifan Zhang er styreleder.Se mere
20. april 2021 · Lasso.dkNye bestyrelsesmedlemmer hos SAXO BANK A/SDonghui Li og Yifan Zhang indtræder i bestyrelsen for SAXO BANK A/S. Les artikkel
21. mars 2021Yifan Zhang blir med i styretSaxo Bank A/SYifan Zhang blir med i styret for Saxo Bank A/S.Se mere
26. oktober 2020Kim Fournais blir med i styretSaxo Geely Tech Holding A/SKim Fournais erstatter Steen Blaafalk i styret for Saxo Geely Tech Holding A/S etter en periode på 10 måneder. Yifan Zhang er fortsatt styreleder.Se mere
21. juli 2020Regnskap for 2019 omgjortSaxo Geely Tech Holding A/SSaxo Geely Tech Holding A/S gjør om regnskapet for perioden 27. desember 2019 til 31. desember 2019. Yifan Zhang er styreleder.Se mere
20. juli 2020Underskudd på EUR 13.000 Saxo Geely Tech Holding A/SSaxo Geely Tech Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2019 til 31. desember 2019. Yifan Zhang er styreleder.Se mere
28. desember 2019Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiSaxo Geely Tech Holding A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Yifan Zhang er styreleder.Se mere
27. desember 2019StiftelseSaxo Geely Tech Holding A/SSaxo Geely Tech Holding A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Yifan Zhang er styreleder.Se mere