23. maiAdresseendringHusCompagniet A/SHusCompagniet A/S flytter til ny adresse i Tilst. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 14 mio.HusCompagniet A/SHusCompagniet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023 · scmnews.dkDerfor blev Postnord-chef fyretDerfor vil Ylva Ekborn, der i øjeblikket er leder af Postnord Accelerate samt administrerende direktør og koncernchef for Postnord Strålfors, overtage rollen som fungerende administrerende direktør for Postnord Sverige.Les artikkel
8. november 2023Allan Auning-Hansen blir med i ledelsenHusCompagniet A/SAllan Auning-Hansen blir med i ledelsen for HusCompagniet A/S. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Jesper Mølskov Høybye forlater ledelsenHusCompagniet A/SJesper Mølskov Høybye forlater ledelsen for HusCompagniet A/S etter en periode på 7 måneder. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
15. april 2023Overskudd på DKK 170 mio.HusCompagniet A/SHusCompagniet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Erstatning i styretHusCompagniet A/S4 endringer i styret for HusCompagniet A/S. Ylva Anna Viktoria Ekborn er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2023Jesper Mølskov Høybye blir med i ledelsenHusCompagniet A/SJesper Mølskov Høybye erstatter Mads Dehlsen Winther i ledelsen for HusCompagniet A/S etter en periode på 4 år. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
20. mars 2023 · Cision Wire DenmarkPostNord styrker de nordiske virksomhed for øget koordinering og vækstSegmentet vil blive ledet af Ylva Ekborn, der samtidig fortsætter som administrerende direktør i PostNord Strålfors. Les artikkel
2. januar 2023AdresseendringHusCompagniet A/SHusCompagniet A/S flytter fra Horsens til Tilst. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2022Jonas Nordquist blir ny styrelederPOSTNORD STRÅLFORS A/SJonas Nordquist erstatter Ylva Anna Viktoria Ekborn som styreleder hos POSTNORD STRÅLFORS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
14. juni 2022Regnskap for 2021 omgjortPOSTNORD STRÅLFORS A/SPOSTNORD STRÅLFORS A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ylva Anna Viktoria Ekborn er styreleder.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 11 mio.POSTNORD STRÅLFORS A/SPOSTNORD STRÅLFORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ylva Anna Viktoria Ekborn er styreleder.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 264 mio.HusCompagniet A/SHusCompagniet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Overskudd på DKK 16 mio.POSTNORD STRÅLFORS A/SPOSTNORD STRÅLFORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ylva Anna Viktoria Ekborn er styreleder.Se mere
25. mai 2021Ylva Anna Viktoria Ekborn blir med i styretPOSTNORD STRÅLFORS A/SYlva Anna Viktoria Ekborn blir med i styret for POSTNORD STRÅLFORS A/S.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 92 mio.HusCompagniet A/SHusCompagniet A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere
12. april 2021Erstatning i styretHusCompagniet A/S4 endringer i styret for HusCompagniet A/S. Ylva Anna Viktoria Ekborn er fortsatt styremedlem.Se mere
20. januar 2021Ylva Anna Viktoria Ekborn forlater styretHusCompagniet Holding A/SYlva Anna Viktoria Ekborn forlater styret for HusCompagniet Holding A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
20. januar 2021Ny bransje: Kombinerede administrationsserviceydelserHusCompagniet A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Ylva Anna Viktoria Ekborn er medlem av styret.Se mere