4. oktober 2011Yolande Anne Hansen forlater styretDISCOVERY REJSEBUREAU A/SYolande Anne Hansen forlater styret for DISCOVERY REJSEBUREAU A/S etter en periode på 11 år.Se mere
30. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
29. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
17. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
8. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: RejsearrangørerDISCOVERY REJSEBUREAU A/STidligere bransje: Rejsebureauer, turarrangerende. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortDISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY REJSEBUREAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
3. september 2003Christian Torp blir med i ledelsenPARADISE GALLERY IMPORTS AND EXPORTS ApSChristian Torp erstatter Yolande Anne Hansen i ledelsen for PARADISE GALLERY IMPORTS AND EXPORTS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. februar 2003Nytt navn: DISCOVERY REJSEBUREAU A/SDISCOVERY A/SDISCOVERY A/S skifter navn til DISCOVERY REJSEBUREAU A/S. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
6. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortDISCOVERY A/SDISCOVERY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
1. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortDISCOVERY A/SDISCOVERY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Yolande Anne Hansen er medlem av styret.Se mere
1. november 2001StiftelsePARADISE GALLERY IMPORTS AND EXPORTS ApSPARADISE GALLERY IMPORTS AND EXPORTS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Yolande Anne Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2001Yolande Anne Hansen blir med i styretDISCOVERY A/SYolande Anne Hansen erstatter Anne Wrist Meedom i styret for DISCOVERY A/S etter en periode på 3 år.Se mere