27. desember 2023Underskudd på DKK 18.436 Singular ApSSingular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 3.037 Singular ApSSingular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Underskudd på DKK 6.853 Singular ApSSingular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenSingular ApSYusef Mubeen Ahmed registrert som reell eier av Singular ApS.Se mere
31. desember 2020Endring i eierkretsenSingular ApSCamilla Marie Haahr er ikke lenger registrert som reell eier av Singular ApS. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2020Overskudd på DKK 2.000 Singular ApSSingular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2020AdresseendringSingular ApSSingular ApS flytter fra København V til København K. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 5.606 Singular ApSSingular ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2018Underskudd på DKK 46.814 Singular ApSSingular ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. februar 2017 til 30. juni. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2018AdresseendringSingular ApSSingular ApS flytter fra København S til København V. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2017AdresseendringSingular ApSSingular ApS flytter fra København V til København S. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2017StiftelseSingular ApSSingular ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2015Yusef Mubeen Ahmed forlater ledelsenUDRET ApSYusef Mubeen Ahmed forlater ledelsen for UDRET ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. oktober 2015Yusef Mubeen Ahmed forlater ledelsenYUKA HOLDING ApSYusef Mubeen Ahmed forlater ledelsen for YUKA HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. mai 2015AdresseendringUDRET ApSUDRET ApS flytter til ny adresse i København V. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2015AdresseendringYUKA HOLDING ApSYUKA HOLDING ApS flytter fra København V til København S. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2015Kamran Shabbir Ahmed forlater ledelsenUDRET ApSKamran Shabbir Ahmed forlater ledelsen for UDRET ApS etter en periode på 5 måneder. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2014Kamran Shabbir Ahmed blir med i ledelsenUDRET ApSKamran Shabbir Ahmed blir med i ledelsen for UDRET ApS. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2014Kamran Shabbir Ahmed forlater ledelsenYUKA HOLDING ApSKamran Shabbir Ahmed forlater ledelsen for YUKA HOLDING ApS etter en periode på 7 måneder. Yusef Mubeen Ahmed er medlem af ledelsen.Se mere