13. juni 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 23Deas A/S Yvonne Kirstine Øchkenholt er fratrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Deas A/S (kilde: Les artikkel
10. juni 2016 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeDeas A/S Yvonne Kirstine Øchkenholt er fratrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Deas A/S (kilde: Les artikkel
31. mai 2016Yvonne Kirstine Øchkenholt forlater styretDeas A/SYvonne Kirstine Øchkenholt forlater styret for Deas A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 0 Deas A/SDeas A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Yvonne Kirstine Øchkenholt er medlem av styret.Se mere
12. august 2015Erstatning i styretDeas A/S6 endringer i styret for Deas A/S. Yvonne Kirstine Øchkenholt er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 2015Bo Heide-Ottosen forlater ledelsenDeas A/SBo Heide-Ottosen forlater ledelsen for Deas A/S etter en periode på 3 år. Yvonne Kirstine Øchkenholt er medlem av styret.Se mere
13. mars 2015Overskudd på DKK 0 Deas A/SDeas A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Yvonne Kirstine Øchkenholt er medlem av styret.Se mere
25. april 2014Regnskap for 2013 offentligjortDeas A/SDeas A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Yvonne Kirstine Øchkenholt er medlem av styret.Se mere
1. april 2014Yvonne Kirstine Øchkenholt blir med i styretDeas A/SYvonne Kirstine Øchkenholt erstatter Per Uffe Godske i styret for Deas A/S etter en periode på 5 år.Se mere