8. mars 2019Sidra Aslam blir med i ledelsenIA-Logistik IVSSidra Aslam erstatter Zahid Ali i ledelsen for IA-Logistik IVS etter en periode på 2 måneder.Se mere
8. mars 2019Endring i eierkretsenIA-Logistik IVSZahid Ali er ikke lenger registrert som reell eier av IA-Logistik IVS.Se mere
18. januar 2019StiftelseIA-Logistik IVSIA-Logistik IVS stiftes i bransjen vejgodstransport. Zahid Ali er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2018Zahid Ali forlater ledelsenIA Logistik ApSZahid Ali forlater ledelsen for IA Logistik ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. juni 2018Overskudd på DKK 133.980 IA Logistik ApSIA Logistik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Zahid Ali er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2017Underskudd på DKK 4.982 IA Logistik ApSIA Logistik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Zahid Ali er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2016Overskudd på DKK 287.430 IA Logistik ApSIA Logistik ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. juni 2015 til 31. desember 2015. Zahid Ali er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2016Ny status NORMALIA Logistik ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Zahid Ali er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2016Zahid Ali blir med i ledelsenIA Logistik ApSZahid Ali blir med i ledelsen for IA Logistik ApS.Se mere