20. augustZiya Özkan forlater ledelsenÖzkan Holding ApSZiya Özkan forlater ledelsen for Özkan Holding ApS etter en periode på 6 år.Se mere
20. augustZiya Özkan forlater ledelsenDuman Shisha Lounge ApSZiya Özkan forlater ledelsen for Duman Shisha Lounge ApS etter en periode på 6 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGÖzkan Holding ApSTidligere status: Normal. Ziya Özkan eier 100% av virksomheten.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGDuman Shisha Lounge ApSTidligere status: Normal. Ziya Özkan eier 50% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 0 Özkan Holding ApSÖzkan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 0 Duman Shisha Lounge ApSDuman Shisha Lounge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2023Endring i eierkretsenDuman Shisha Lounge ApSMohammed Olsen Kütük er ikke lenger registrert som reell eier av Duman Shisha Lounge ApS. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 15.060 Özkan Holding ApSÖzkan Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 26.121 Duman Shisha Lounge ApSDuman Shisha Lounge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabDuman Shisha Lounge ApSDuman Shisha Lounge IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Duman Shisha Lounge ApS. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabÖzkan Holding ApSÖzkan Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Özkan Holding ApS. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 29.349 Özkan Holding IVSÖzkan Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Overskudd på DKK 60.700 Duman Shisha Lounge IVSDuman Shisha Lounge IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2020Endring i eierkretsenNordicVikar ApSZiya Özkan er ikke lenger registrert som reell eier av NordicVikar ApS.Se mere
3. november 2020Erdogan Aslan blir med i ledelsenNordicVikar ApSErdogan Aslan erstatter Ziya Özkan i ledelsen for NordicVikar ApS etter en periode på 4 dager.Se mere
30. oktober 2020StiftelseNordicVikar ApSNordicVikar ApS stiftes i bransjen vikarbureauer. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Overskudd på DKK 13.148 Duman Shisha Lounge IVSDuman Shisha Lounge IVS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2018 til 31. desember 2019. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Overskudd på DKK 3.574 Özkan Holding IVSÖzkan Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2018 til 31. desember 2019. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2018Endring i eierkretsenDuman Shisha Lounge IVSZiya Özkan reduserer sitt reelle eierskap av Duman Shisha Lounge IVS.Se mere
17. oktober 2018StiftelseÖzkan Holding IVSÖzkan Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ziya Özkan er medlem af ledelsen.Se mere