31. maiOverskudd på DKK 34 mio.LOLLAND ENERGI HOLDING A/SLOLLAND ENERGI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 400.339 LOLLAND FORSYNING A/SLOLLAND FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023Anders Buchardt Møller-Hansen blir adm. direktørLOLLAND ENERGI HOLDING A/SAnders Buchardt Møller-Hansen blir adm. direktør i LOLLAND ENERGI HOLDING A/S. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023Anders Buchardt Møller-Hansen blir adm. direktørLOLLAND FORSYNING A/SAnders Buchardt Møller-Hansen blir adm. direktør i LOLLAND FORSYNING A/S. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023Søren Gertsen forlater ledelsenLOLLAND ENERGI HOLDING A/SSøren Gertsen forlater ledelsen for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S etter en periode på 12 måneder. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023Søren Gertsen forlater ledelsenLOLLAND FORSYNING A/SSøren Gertsen forlater ledelsen for LOLLAND FORSYNING A/S etter en periode på 12 måneder. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 32 mio.LOLLAND ENERGI HOLDING A/SLOLLAND ENERGI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 148.070 LOLLAND FORSYNING A/SLOLLAND FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
8. juni 2022Søren Gertsen blir med i ledelsenLOLLAND FORSYNING A/SSøren Gertsen blir med i ledelsen for LOLLAND FORSYNING A/S. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
8. juni 2022Søren Gertsen blir med i ledelsenLOLLAND ENERGI HOLDING A/SSøren Gertsen blir med i ledelsen for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
7. juni 2022Mette Obel Jepsen forlater ledelsenLOLLAND FORSYNING A/SMette Obel Jepsen forlater ledelsen for LOLLAND FORSYNING A/S etter en periode på 14 år. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
7. juni 2022Mette Obel Jepsen forlater ledelsenLOLLAND ENERGI HOLDING A/SMette Obel Jepsen forlater ledelsen for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S etter en periode på 8 år. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 104.305 LOLLAND FORSYNING A/SLOLLAND FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 32 mio.LOLLAND ENERGI HOLDING A/SLOLLAND ENERGI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Nye navn i styretLOLLAND FORSYNING A/S4 nye medlemmer blir med i styret for LOLLAND FORSYNING A/S. Zoran Maric er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2022Nye navn i styretLOLLAND ENERGI HOLDING A/S4 nye medlemmer blir med i styret for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S. Zoran Maric er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Flere forlater styretLOLLAND FORSYNING A/S4 medlemmer forlater styret for LOLLAND FORSYNING A/S. Zoran Maric er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Flere forlater styretLOLLAND ENERGI HOLDING A/S4 medlemmer forlater styret for LOLLAND ENERGI HOLDING A/S. Zoran Maric er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 2021 · FolketidendeRør-renovering i torvet- Vi starter med at etablere byggeplads og fjerne asfalt, før gravearbejdet starter, oplyser projektleder Zoran Maric. Les artikkel
28. mai 2021Overskudd på DKK 21 mio.LOLLAND ENERGI HOLDING A/SLOLLAND ENERGI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Zoran Maric er medlem av styret.Se mere