11. aprilUnderskudd på DKK 20.552 Lien ApSLien ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mars 2023 til 31. desember 2023. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsUnderskudd på DKK 141.988 ENOS ApSENOS ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. april 2023 til 31. desember 2023. Ömer Faruk Aytac er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 599.333 Aytac Invest ApSAytac Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 179.062 Aytac Ejendomme ApSAytac Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Fuat Yalcin blir med i ledelsenENOS ApSFuat Yalcin blir med i ledelsen for ENOS ApS. Ömer Faruk Aytac er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2023Ömer Faruk Aytac blir adm. direktørENOS ApSÖmer Faruk Aytac blir adm. direktør i ENOS ApS.Se mere
12. juli 2023AdresseendringLien ApSLien ApS flytter fra Nivå til Kokkedal. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023AdresseendringENOS ApSENOS ApS flytter fra Nivå til Kokkedal. Ömer Faruk Aytac er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2023 · VORES NivåNye virksomheder i Nivå i sidste månedENOS ApS , Langelunden 9, 2. th, 2990 Nivå ENOS ApS tilhører branchen Computerprogrammering og er ejet samt ledet af Ömer Faruk Aytac og Fuat Yalcin. Les artikkel
3. april 2023StiftelseENOS ApSENOS ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Ömer Faruk Aytac eier 50% av virksomheten.Se mere
7. mars 2023StiftelseLien ApSLien ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Nytt navn: Aytac Invest ApSCafe Saseline ApSCafe Saseline ApS skifter navn til Aytac Invest ApS. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 891.622 Cafe Saseline ApSCafe Saseline ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2022Regnskap for 2022 omgjortAytac Ejendomme ApSAytac Ejendomme ApS gjør om regnskapet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2021Overskudd på DKK 813.120 Cafe Saseline ApSCafe Saseline ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2021Underskudd på DKK 83.131 Aytac Ejendomme ApSAytac Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. august 2020 til 30. september. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 522.375 Cafe Saseline ApSCafe Saseline ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2020StiftelseAytac Ejendomme ApSAytac Ejendomme ApS stiftes i bransjen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Overskudd på DKK 238.749 Cafe Saseline ApSCafe Saseline ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2019Overskudd på DKK 385.405 Cafe Saseline ApSCafe Saseline ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Ömer Faruk Aytac er medlem af ledelsen.Se mere