1. septemberÖmer Faruk Goz blir med i ledelsenAOF Ballerup ApSÖmer Faruk Goz erstatter Ahmet Karakoc i ledelsen for AOF Ballerup ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. septemberEndring i eierkretsenAOF Ballerup ApSÖmer Faruk Goz øker sitt reelle eierskap av AOF Ballerup ApS.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 1,5 mio.Gozcars Holding ApSGozcars Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ömer Faruk Goz er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarUnderskudd på DKK 71.045 AOF Ballerup ApSAOF Ballerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ömer Faruk Goz eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 1,4 mio.AUTOHUSET BALLERUP A/SAUTOHUSET BALLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ömer Faruk Goz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. november 2023StiftelseGoz AutoGroup ApSGoz AutoGroup ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Ömer Faruk Goz er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.Gozcars Holding ApSGozcars Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ömer Faruk Goz er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Underskudd på DKK 15.157 AOF Ballerup ApSAOF Ballerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2021 til 31. desember 2022. Ömer Faruk Goz eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. mars 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.AUTOHUSET BALLERUP A/SAUTOHUSET BALLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ömer Faruk Goz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. september 2022Endring i eierkretsenLeasevarebil.dk ApSÖmer Faruk Goz er ikke lenger registrert som reell eier av Leasevarebil.dk ApS.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 93.068 Gozcars Holding ApSGozcars Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ömer Faruk Goz er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 236.922 AUTOHUSET BALLERUP A/SAUTOHUSET BALLERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ömer Faruk Goz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai 2022Underskudd på DKK 121.396 Leasevarebil.dk ApSLeasevarebil.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ömer Faruk Goz eier 100% av virksomheten.Se mere
16. mai 2022Ahmet Karakoc blir med i ledelsenAOF Ballerup ApSAhmet Karakoc erstatter Cem Aksoy i ledelsen for AOF Ballerup ApS etter en periode på 6 måneder. Ömer Faruk Goz eier 33,3% av virksomheten.Se mere
16. mai 2022Endring i eierkretsenAOF Ballerup ApSÖmer Faruk Goz reduserer sitt reelle eierskap av AOF Ballerup ApS.Se mere
17. mars 2022Ömer Faruk Goz forlater ledelsenLeasevarebil.dk ApSÖmer Faruk Goz forlater ledelsen for Leasevarebil.dk ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. mars 2022Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONLeasevarebil.dk ApSTidligere status: Normal. Ömer Faruk Goz eier 100% av virksomheten.Se mere
23. november 2021StiftelseAOF Ballerup ApSAOF Ballerup ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Ömer Faruk Goz eier 50% av virksomheten.Se mere
18. juni 2021Overskudd på DKK 192.070 Gozcars Holding ApSGozcars Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ömer Faruk Goz er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2021Overskudd på DKK 247.159 Leasevarebil.dk ApSLeasevarebil.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. april 2020 til 31. desember 2020. Ömer Faruk Goz er medlem af ledelsen.Se mere