16. november 2022Øyvind Lium-Valmot forlater ledelsenEGGS Design ApSØyvind Lium-Valmot forlater ledelsen for EGGS Design ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 546.969 EGGS Design ApSEGGS Design ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Øyvind Lium-Valmot er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2021Underskudd på DKK 1,3 mio.EGGS Design ApSEGGS Design ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Øyvind Lium-Valmot er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Øyvind Lium-Valmot blir med i ledelsenEGGS Design ApSØyvind Lium-Valmot blir med i ledelsen for EGGS Design ApS.Se mere