28. mai 2004Øyvind Wabakken Hogenestad forlater styretCREUNA A/SØyvind Wabakken Hogenestad forlater styret for CREUNA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
19. desember 2003Nye navn i styretCREUNA A/S3 nye medlemmer blir med i styret for CREUNA A/S. Øyvind Wabakken Hogenestad er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortCREUNA A/SCREUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Øyvind Wabakken Hogenestad er medlem av styret.Se mere
20. juni 2003Morten Jørgensen forlater styretCREUNA A/SMorten Jørgensen forlater styret for CREUNA A/S etter en periode på 1 år. Øyvind Wabakken Hogenestad er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareCREUNA A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Øyvind Wabakken Hogenestad er medlem av styret.Se mere
31. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortCREUNA A/SCREUNA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. desember 2001. Øyvind Wabakken Hogenestad er medlem av styret.Se mere
27. mai 2002Morten Jørgensen blir med i styretCREUNA A/SMorten Jørgensen erstatter Per Hjorth Gren i styret for CREUNA A/S etter en periode på 8 måneder. Øyvind Wabakken Hogenestad er fortsatt styremedlem.Se mere
12. november 2001AdresseendringCREUNA A/SCREUNA A/S flytter fra København NV til København K. Øyvind Wabakken Hogenestad er medlem av styret.Se mere
17. september 2001Øyvind Wabakken Hogenestad blir med i styretCREUNA A/SØyvind Wabakken Hogenestad blir med i styret for CREUNA A/S.Se mere