2. januar 2006Aage Per Andersen forlater styretTEMPEST EUROPE A/SAage Per Andersen forlater styret for TEMPEST EUROPE A/S etter en periode på 25 år.Se mere
13. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
4. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
8. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Engroshandel med computere og it-udstyrTEMPEST EUROPE A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
17. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
17. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
29. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
14. desember 1998Aage Per Andersen forlater styretTEMPEST DANMARK ApSAage Per Andersen forlater styret for TEMPEST DANMARK ApS etter en periode på 23 år.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
24. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
22. oktober 1988Nytt navn: TEMPEST DANMARK ApSSCAN AUTOMATIC ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMASCAN AUTOMATIC ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA skifter navn til TEMPEST DANMARK ApS. Aage Per Andersen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1988Nytt navn: TEMPEST EUROPE A/SSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApSSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApS skifter navn til TEMPEST EUROPE A/S. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
21. oktober 1988Ove Vejrup Ibsen forlater styretSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApSOve Vejrup Ibsen forlater styret for SCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApS etter en periode på 8 år. Aage Per Andersen er fortsatt styreleder.Se mere
1. oktober 1980StiftelseSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApSSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApS stiftes i bransjen engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Aage Per Andersen er styreleder.Se mere
10. november 1975StiftelseSCAN AUTOMATIC ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMASCAN AUTOMATIC ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA stiftes i 1975. Aage Per Andersen er medlem av styret.Se mere