2. januar 2006Jan Marius Dolleris Engelund forlater styretTEMPEST EUROPE A/SJan Marius Dolleris Engelund forlater styret for TEMPEST EUROPE A/S etter en periode på 25 år.Se mere
2. januar 2006Jan Marius Dolleris Engelund forlater ledelsenTEMPEST EUROPE A/SJan Marius Dolleris Engelund forlater ledelsen for TEMPEST EUROPE A/S etter en periode på 25 år.Se mere
13. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Engroshandel med computere og it-udstyrTEMPEST EUROPE A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 1998Jan Marius Dolleris Engelund forlater styretTEMPEST DANMARK ApSJan Marius Dolleris Engelund forlater styret for TEMPEST DANMARK ApS etter en periode på 23 år.Se mere
14. desember 1998Jan Marius Dolleris Engelund forlater ledelsenTEMPEST DANMARK ApSJan Marius Dolleris Engelund forlater ledelsen for TEMPEST DANMARK ApS etter en periode på 23 år.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortTEMPEST EUROPE A/STEMPEST EUROPE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 1992Jan Marius Dolleris Engelund forlater styretNIELS SVENNINGSEN, DATATEKNISKE RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApSJan Marius Dolleris Engelund forlater styret for NIELS SVENNINGSEN, DATATEKNISKE RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS etter en periode på 10 år.Se mere
24. oktober 1988Jan Marius Dolleris Engelund forlater styretDYNAX INTERNATIONAL A/SJan Marius Dolleris Engelund forlater styret for DYNAX INTERNATIONAL A/S etter en periode på 4 år.Se mere
22. oktober 1988Nytt navn: TEMPEST DANMARK ApSSCAN AUTOMATIC ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMASCAN AUTOMATIC ApS, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA skifter navn til TEMPEST DANMARK ApS. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1988Nytt navn: TEMPEST EUROPE A/SSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApSSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApS skifter navn til TEMPEST EUROPE A/S. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 1988Ove Vejrup Ibsen forlater styretSCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApSOve Vejrup Ibsen forlater styret for SCAN AUTOMATIC ELEKTRONIKPRODUKTION ApS etter en periode på 8 år. Jan Marius Dolleris Engelund er medlem af ledelsen.Se mere