25. februar 2003Aase Larsen forlater ledelsenREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSAase Larsen forlater ledelsen for REIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS etter en periode på 20 år.Se mere
29. november 2002Reidar Bjaaland Larsen blir med i ledelsenREIDAR BJAALAND LARSEN BOGFØRING ApS, REGISTRERET REVISORReidar Bjaaland Larsen erstatter Aase Larsen i ledelsen for REIDAR BJAALAND LARSEN BOGFØRING ApS, REGISTRERET REVISOR etter en periode på 14 år.Se mere
2. august 2002Regnskap for 2002 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2001 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2000Regnskap for 2000 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2000Ny bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigtREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSTidligere bransje: Anden udlånsvirksomhed. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 1999Regnskap for 1999 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApSREIDAR BJAALAND LARSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1989StiftelseREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApSREIDAR BJAALAND LARSEN LEASING ApS stiftes i bransjen finansiel leasing. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1988Aase Larsen forlater ledelsenMEDICHINA - IMPORT ApS ApSAase Larsen forlater ledelsen for MEDICHINA - IMPORT ApS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
7. juni 1984StiftelseMEDICHINA - IMPORT ApS ApSMEDICHINA - IMPORT ApS ApS stiftes i 1984. Aase Larsen er medlem af ledelsen.Se mere