22. mai 2018Reidar Bjaaland Larsen forlater ledelsenREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSReidar Bjaaland Larsen forlater ledelsen for REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS etter en periode på 41 år.Se mere
22. mai 2018Endring i eierkretsenREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSReidar Bjaaland Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS.Se mere
19. desember 2017Endring i eierkretsenREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSReidar Bjaaland Larsen registrert som reell eier av REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS.Se mere
2. august 2017Underskudd på DKK 5.303 REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2016Underskudd på DKK 42.857 REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2015Overskudd på DKK 41.800 REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2014Overskudd på DKK 92.875 REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2013Overskudd på DKK 31.040 REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2012Overskudd på DKK 30.513 REIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2005AdresseendringREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS flytter fra København Ø til Rungsted Kyst. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApSREIDAR BJAALAND LARSEN REVISION. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2004Reidar Bjaaland Larsen forlater ledelsenSERVICE ADMINISTRATION ApSReidar Bjaaland Larsen forlater ledelsen for SERVICE ADMINISTRATION ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortREIDAR BJAALAND LARSEN BOGFØRING ApS, REGISTRERET REVISORREIDAR BJAALAND LARSEN BOGFØRING ApS, REGISTRERET REVISOR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Reidar Bjaaland Larsen er medlem af ledelsen.Se mere