19. desember 2011Aase Marie Jakobsen forlater styretHAVDRUPGÅRD ApSAase Marie Jakobsen forlater styret for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 6 år.Se mere
15. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
2. mars 2010AdresseendringHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS flytter fra Havdrup til Karlslunde. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
5. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008Niels Leth Jakobsen forlater styretHAVDRUPGÅRD ApSNiels Leth Jakobsen forlater styret for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 11 år. Aase Marie Jakobsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2008Søren Leth Jakobsen blir med i ledelsenHAVDRUPGÅRD ApSSøren Leth Jakobsen erstatter Søren Pram Nielsen i ledelsen for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 11 år. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
4. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frøHAVDRUPGÅRD ApSTidligere bransje: Kornavl. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: KornavlHAVDRUPGÅRD ApSTidligere bransje: Agerbrug i øvrigt. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
2. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Aase Marie Jakobsen er medlem av styret.Se mere
27. november 2005Aase Marie Jakobsen blir med i styretHAVDRUPGÅRD ApSAase Marie Jakobsen blir med i styret for HAVDRUPGÅRD ApS.Se mere