6. mars 2014Søren Pram Nielsen forlater styretHAVDRUPGÅRD ApSSøren Pram Nielsen forlater styret for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 17 år.Se mere
22. november 2013Overskudd på DKK 937.410 HAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2012Underskudd på DKK 281.271 HAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011Aase Marie Jakobsen forlater styretHAVDRUPGÅRD ApSAase Marie Jakobsen forlater styret for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 6 år. Søren Pram Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
2. mars 2010AdresseendringHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS flytter fra Havdrup til Karlslunde. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2008Niels Leth Jakobsen forlater styretHAVDRUPGÅRD ApSNiels Leth Jakobsen forlater styret for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 11 år. Søren Pram Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2008Søren Leth Jakobsen blir med i ledelsenHAVDRUPGÅRD ApSSøren Leth Jakobsen erstatter Søren Pram Nielsen i ledelsen for HAVDRUPGÅRD ApS etter en periode på 11 år.Se mere
4. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frøHAVDRUPGÅRD ApSTidligere bransje: Kornavl. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: KornavlHAVDRUPGÅRD ApSTidligere bransje: Agerbrug i øvrigt. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2005Aase Marie Jakobsen blir med i styretHAVDRUPGÅRD ApSAase Marie Jakobsen blir med i styret for HAVDRUPGÅRD ApS. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortHAVDRUPGÅRD ApSHAVDRUPGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Søren Pram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere