23. desember 2023Overskudd på DKK 163.284 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
23. desember 2023Overskudd på DKK 245.831 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 171.936 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 1,6 mio.BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
22. desember 2021Overskudd på DKK 945.933 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 181.998 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSAase Merete Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 378.552 ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 597.123 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 476.505 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSJacob Lykke Jensen registrert som reell eier av ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS. Aase Merete Jensen eier fortsat 30% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenArkitekt Jacob Jensen ApSAase Merete Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Arkitekt Jacob Jensen ApS.Se mere
1. april 2020Endring i eierkretsenArkitekt Jacob Jensen ApSJacob Lykke Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Arkitekt Jacob Jensen ApS. Aase Merete Jensen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
20. februar 2020Nytt navn: Arkitekt Jacob Jensen ApSJJ TOTALENTREPRISE ApSJJ TOTALENTREPRISE ApS skifter navn til Arkitekt Jacob Jensen ApS. Aase Merete Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenJJ TOTALENTREPRISE ApSJacob Lykke Jensen registrert som reell eier av JJ TOTALENTREPRISE ApS. Aase Merete Jensen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberBORLEV HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
19. september 2019Overskudd på DKK 353.291 ARKITEKT JACOB JENSEN ApSARKITEKT JACOB JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
19. september 2019Overskudd på DKK 56.243 JJ TOTALENTREPRISE ApSJJ TOTALENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. september 2019Overskudd på DKK 348.019 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere
10. april 2019AdresseendringARKITEKT JACOB JENSEN ApSARKITEKT JACOB JENSEN ApS flytter fra Egtved til Christiansfeld. Aase Merete Jensen eier 30% av virksomheten.Se mere