16. februar · saebyavis.dkDet Glade Ishus i Sæby har skiftet ejerIshusets nye ejer er Jacob Jensen, der for nylig også overtog fiskebutikken ved siden af Det Glade Ishus. Les artikkel
23. desember 2023Overskudd på DKK 163.284 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Overskudd på DKK 245.831 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 171.936 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 1,6 mio.BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2021Overskudd på DKK 945.933 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 181.998 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021 · Installationsmedierne.dkVirksomhedsejer og elinstallatør Jacob Jensen fylder 50 årTirsdag den 2. november kan virksomhedsejer og elinstallatør Jacob Jensen, Jacob Jensen El A/S, fejre 50-års fødselsdag. Les artikkel
1. oktober 2021Jacob Lykke Jensen forlater ledelsenARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSJacob Lykke Jensen forlater ledelsen for ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. oktober 2021Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSJacob Lykke Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 378.552 ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2020Overskudd på DKK 597.123 BORLEV HOLDING ApSBORLEV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 476.505 Arkitekt Jacob Jensen ApSArkitekt Jacob Jensen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApSJacob Lykke Jensen registrert som reell eier av ARKITEKTFIRMAET JACOB JENSEN ApS.Se mere
1. oktober 2020Endring i eierkretsenArkitekt Jacob Jensen ApSAase Merete Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Arkitekt Jacob Jensen ApS. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2020Endring i eierkretsenArkitekt Jacob Jensen ApSJacob Lykke Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Arkitekt Jacob Jensen ApS.Se mere
20. februar 2020Nytt navn: Arkitekt Jacob Jensen ApSJJ TOTALENTREPRISE ApSJJ TOTALENTREPRISE ApS skifter navn til Arkitekt Jacob Jensen ApS. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenJJ TOTALENTREPRISE ApSJacob Lykke Jensen registrert som reell eier av JJ TOTALENTREPRISE ApS.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberBORLEV HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jacob Lykke Jensen er medlem af ledelsen.Se mere