30. juniUnderskudd på DKK 152.170 Gadeakademiet ApSGadeakademiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 0 Disougi Holding ApSDisougi Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Abdalkareem Al-Disougi eier 100% av virksomheten.Se mere
22. marsNaser Uzeiri forlater ledelsenGadeakademiet ApSNaser Uzeiri forlater ledelsen for Gadeakademiet ApS etter en periode på 1 uke. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. marsEndring i eierkretsenGadeakademiet ApSRéda Lahbib M'Barek er ikke lenger registrert som reell eier av Gadeakademiet ApS. Abdalkareem Al-Disougi eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
12. marsNaser Uzeiri blir med i ledelsenGadeakademiet ApSNaser Uzeiri erstatter Réda Lahbib M'Barek i ledelsen for Gadeakademiet ApS etter en periode på 3 år. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 943.564 Gadeakademiet ApSGadeakademiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 33.449 Disougi Holding ApSDisougi Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Abdalkareem Al-Disougi eier 100% av virksomheten.Se mere
9. juni 2023Endring i eierkretsenDatoselskabet NB 2023 ApSAbdalkareem Al-Disougi er ikke lenger registrert som reell eier av Datoselskabet NB 2023 ApS.Se mere
9. mai 2023AdresseendringGadeakademiet ApSGadeakademiet ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. januar 2023Ny bransje: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.Gadeakademiet ApSTidligere bransje: Restauranter. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. januar 2023Nytt navn: Gadeakademiet ApSPops Diner ApSPops Diner ApS skifter navn til Gadeakademiet ApS. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. januar 2023Moon Mahmoud Kanawati forlater ledelsenDatoselskabet NB 2023 ApSMoon Mahmoud Kanawati forlater ledelsen for Datoselskabet NB 2023 ApS etter en periode på 1 år. Abdalkareem Al-Disougi eier 92,6% av virksomheten.Se mere
18. januar 2023Ny status UNDER KONKURSDatoselskabet NB 2023 ApSTidligere status: Normal. Abdalkareem Al-Disougi eier 92,6% av virksomheten.Se mere
17. januar 2023AdresseendringDatoselskabet NB 2023 ApSDatoselskabet NB 2023 ApS flytter til ny adresse i København V. Abdalkareem Al-Disougi eier 92,6% av virksomheten.Se mere
17. januar 2023Nytt navn: Datoselskabet NB 2023 ApSNumba Organic ApSNumba Organic ApS skifter navn til Datoselskabet NB 2023 ApS. Abdalkareem Al-Disougi eier 92,6% av virksomheten.Se mere
9. august 2022Endring i eierkretsenPower Security IVSAbdalkareem Al-Disougi er ikke lenger registrert som reell eier av Power Security IVS.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 35.551 Disougi Holding ApSDisougi Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juni 2021 til 31. desember 2021. Abdalkareem Al-Disougi eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 401.525 Numba Organic ApSNumba Organic ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Abdalkareem Al-Disougi eier 92,6% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 933.221 Pops Diner ApSPops Diner ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2021 til 31. desember 2021. Abdalkareem Al-Disougi eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. juni 2022Jeppe Riddervold forlater styretNumba Organic ApSJeppe Riddervold forlater styret for Numba Organic ApS etter en periode på 3 år. Abdalkareem Al-Disougi eier 92,6% av virksomheten.Se mere