30. juniUnderskudd på DKK 152.170 Gadeakademiet ApSGadeakademiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. marsNaser Uzeiri forlater ledelsenGadeakademiet ApSNaser Uzeiri forlater ledelsen for Gadeakademiet ApS etter en periode på 1 uke. Enver Uzeiri er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. marsEndring i eierkretsenGadeakademiet ApSRéda Lahbib M'Barek er ikke lenger registrert som reell eier av Gadeakademiet ApS. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. marsNaser Uzeiri blir med i ledelsenGadeakademiet ApSNaser Uzeiri erstatter Réda Lahbib M'Barek i ledelsen for Gadeakademiet ApS etter en periode på 3 år. Enver Uzeiri er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 943.564 Gadeakademiet ApSGadeakademiet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. mai 2023AdresseendringGadeakademiet ApSGadeakademiet ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. januar 2023Ny bransje: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.Gadeakademiet ApSTidligere bransje: Restauranter. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. januar 2023Nytt navn: Gadeakademiet ApSPops Diner ApSPops Diner ApS skifter navn til Gadeakademiet ApS. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 933.221 Pops Diner ApSPops Diner ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. januar 2021 til 31. desember 2021. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. oktober 2021AdresseendringPops Diner ApSPops Diner ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2021Endring i eierkretsenPops Diner ApSAbdalkareem Al-Disougi registrert som reell eier av Pops Diner ApS. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. januar 2021AdresseendringPops Diner ApSPops Diner ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. januar 2021AdresseendringPops Diner ApSPops Diner ApS flytter fra København NV til Frederiksberg. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. januar 2021StiftelsePops Diner ApSPops Diner ApS stiftes i bransjen restauranter. Enver Uzeiri er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. august 2016Enver Uzeiri forlater ledelsenPapi's IVSEnver Uzeiri forlater ledelsen for Papi's IVS etter en periode på 1 år.Se mere
5. mai 2015StiftelsePapi's IVSPapi's IVS stiftes i bransjen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Enver Uzeiri er medlem af ledelsen.Se mere