13. september 2021Endring i eierkretsenBlue Dream IvSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna er ikke lenger registrert som reell eier av Blue Dream IvS.Se mere
27. august 2021Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna forlater ledelsenBlue Dream IvSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna forlater ledelsen for Blue Dream IvS etter en periode på 3 år.Se mere
27. august 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBlue Dream IvSTidligere status: Normal. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna eier 100% av virksomheten.Se mere
24. april 2020Overskudd på DKK 0 Blue Dream IvSBlue Dream IvS offentliggjør regnskap for perioden 15. februar 2019 til 31. desember 2019. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2020AdresseendringBlue Dream IvSBlue Dream IvS flytter fra Taastrup til Roskilde. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2020Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerBlue Dream IvSTidligere bransje: Anden it-servicevirksomhed. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2019Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna blir med i ledelsenBlue Dream IvSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna erstatter Alla Haydar Ahmed i ledelsen for Blue Dream IvS etter en periode på 3 dager.Se mere
18. februar 2019Endring i eierkretsenBlue Dream IvSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna registrert som reell eier av Blue Dream IvS.Se mere
26. august 2018Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna forlater ledelsenDonald Candy Shop IVSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna forlater ledelsen for Donald Candy Shop IVS etter en periode på 3 år.Se mere
16. august 2017Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna slutter som adm. direktørNY Palmen IVSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna slutter som adm. direktør i NY Palmen IVS.Se mere
20. juni 2017Overskudd på DKK 55.413 Donald Candy Shop IVSDonald Candy Shop IVS offentliggjør regnskap for perioden 30. juli 2015 til 31. desember 2016. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2017Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna forlater ledelsenNewTravel - Exchange IVSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna forlater ledelsen for NewTravel - Exchange IVS etter en periode på 1 år.Se mere
14. mai 2017Overskudd på DKK 115.841 CPH Travel & Exchange IVSCPH Travel & Exchange IVS offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2015 til 31. desember 2016. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2017Laith Hekmat Ateya blir adm. direktørCity Travel & Exchange IVSLaith Hekmat Ateya erstatter Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna som adm. direktør i City Travel & Exchange IVS.Se mere
29. desember 2016AdresseendringCPH Travel & Exchange IVSCPH Travel & Exchange IVS flytter fra København N til København Ø. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2016Nytt navn: CPH Travel & Exchange IVSNew Travel & Exchange 2015 IVSNew Travel & Exchange 2015 IVS skifter navn til CPH Travel & Exchange IVS. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2016Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna blir adm. direktørNY Palmen IVSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna erstatter Khaled Lafta Shamkhi som adm. direktør i NY Palmen IVS.Se mere
14. juli 2016AdresseendringNY Palmen IVSNY Palmen IVS flytter fra Brønshøj til København N. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2016StiftelseAlpha Travel & Exchange IVSAlpha Travel & Exchange IVS stiftes i bransjen værdipapir- og varemægling. Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mars 2016Ahmad Hattem Ubeed Ouwayna blir med i ledelsenNew Travel & Exchange 2015 IVSAhmad Hattem Ubeed Ouwayna blir med i ledelsen for New Travel & Exchange 2015 IVS.Se mere