City Travel & Exchange IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Laith Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.
City Travel & Exchange IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Laith Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.
City Travel & Exchange IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Laith Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.
City Travel & Exchange IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Laith Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.