30. juni 2021Aksel Leif Jensen forlater ledelsenNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSAksel Leif Jensen forlater ledelsen for NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. juni 2021Endring i eierkretsenNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSAksel Leif Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS.Se mere
8. mars 2021Underskudd på DKK 1.310 NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Aksel Leif Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2020Overskudd på DKK 18.696 NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Aksel Leif Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2019Overskudd på DKK 31.697 NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Aksel Leif Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 18.708 NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Aksel Leif Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2017Aksel Leif Jensen blir med i ledelsenNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSAksel Leif Jensen erstatter Mads Bjerg Budolfsen i ledelsen for NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2017Endring i eierkretsenNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSAksel Leif Jensen registrert som reell eier av NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS.Se mere
8. mai 1990Aksel Leif Jensen forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 5/8 1983 ApSAksel Leif Jensen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 5/8 1983 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
8. mai 1990Aksel Leif Jensen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 5/8 1983 ApSAksel Leif Jensen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 5/8 1983 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
23. januar 1989Aksel Leif Jensen forlater styretAKSEL JENSEN, ILBRO A/SAksel Leif Jensen forlater styret for AKSEL JENSEN, ILBRO A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. januar 1989Aksel Leif Jensen forlater ledelsenAKSEL JENSEN, ILBRO A/SAksel Leif Jensen forlater ledelsen for AKSEL JENSEN, ILBRO A/S etter en periode på 5 år.Se mere
2. juli 1984StiftelseAKSEL JENSEN, ILBRO A/SAKSEL JENSEN, ILBRO A/S stiftes i 1984. Aksel Leif Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1982StiftelseEJENDOMSSELSKABET AF 5/8 1983 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 5/8 1983 ApS stiftes i 1982. Aksel Leif Jensen er medlem af ledelsen.Se mere