18. augustAdresseendringAutoMind ApSAutoMind ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 504.354 AutoMind ApSAutoMind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniUnderskudd på DKK 153.574 Faribu Ejendomme ApSFaribu Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juniOverskudd på DKK 353.944 Faribu Holding ApSFaribu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Bjerg Budolfsen eier 50% av virksomheten.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 584.079 AutoMind ApSAutoMind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 604.707 Faribu Holding ApSFaribu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Bjerg Budolfsen eier 50% av virksomheten.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 28.744 Faribu Ejendomme ApSFaribu Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2022Overskudd på DKK 186.225 Faribu Holding ApSFaribu Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. desember 2020 til 31. desember 2021. Mads Bjerg Budolfsen eier 50% av virksomheten.Se mere
9. mars 2022Overskudd på DKK 383.147 AutoMind ApSAutoMind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022Overskudd på DKK 84.604 Faribu Ejendomme ApSFaribu Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2020 til 31. desember 2021. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 290.943 AutoMind ApSAutoMind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2020StiftelseFaribu Ejendomme ApSFaribu Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2020StiftelseFaribu Holding ApSFaribu Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Bjerg Budolfsen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. april 2020Overskudd på DKK 170.847 AutoMind ApSAutoMind ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. juni 2019 til 31. desember 2019. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2019StiftelseAutoMind ApSAutoMind ApS stiftes i bransjen anden undervisning i.a.n. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2017Aksel Leif Jensen blir med i ledelsenNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSAksel Leif Jensen erstatter Mads Bjerg Budolfsen i ledelsen for NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. mai 2017Overskudd på DKK 34.329 NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2016Underskudd på DKK 33.773 NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mads Bjerg Budolfsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2015Mads Bjerg Budolfsen blir med i ledelsenNØRREVANG CONSULT & SERVICE ApSMads Bjerg Budolfsen blir med i ledelsen for NØRREVANG CONSULT & SERVICE ApS.Se mere