21. september 2007Alan Buckland forlater styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SAlan Buckland forlater styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. september 2007John Kurt Ødegaard forlater ledelsenØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SJohn Kurt Ødegaard forlater ledelsen for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 14 år. Alan Buckland er medlem av styret.Se mere
5. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. juni. Alan Buckland er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Alan Buckland er medlem av styret.Se mere
1. september 2005Alan Buckland blir med i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SAlan Buckland erstatter Erik Nyborg i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 12 år.Se mere