9. september 2013Timothy Michael Kent forlater styretLLOYD'S REGISTER CONSULTING-ENERGY A/STimothy Michael Kent forlater styret for LLOYD'S REGISTER CONSULTING-ENERGY A/S etter en periode på 6 år.Se mere
27. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
26. januar 2012AdresseendringØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S flytter fra København N til Hellerup. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
15. mars 2011Helene Margrethe Dunbar blir med i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SHelene Margrethe Dunbar erstatter Grant Alexander Kirkby i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 3 år. Timothy Michael Kent er fortsatt styremedlem.Se mere
17. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
2. desember 2010Ny bransje: Teknisk afprøvning og kontrolØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/STidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
22. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
6. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
20. august 2008Erstatning i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S5 endringer i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S. Timothy Michael Kent er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/STidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
20. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere
14. desember 2007Ulrich Förster forlater styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SUlrich Förster forlater styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 4 uker. Timothy Michael Kent er fortsatt styremedlem.Se mere
14. november 2007Timothy Michael Kent blir med i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/STimothy Michael Kent blir med i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S.Se mere
14. november 2007Claus Marner Myllerup blir adm. direktørØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SClaus Marner Myllerup blir adm. direktør i ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S. Timothy Michael Kent er medlem av styret.Se mere