30. oktober 2023Albrecht Kristensen forlater ledelsenAK 74HOLDING ApSAlbrecht Kristensen forlater ledelsen for AK 74HOLDING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
30. oktober 2023Endring i eierkretsenAK 74HOLDING ApSAlbrecht Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av AK 74HOLDING ApS.Se mere
25. april 2023Underskudd på DKK 24.479 AK 74HOLDING ApSAK 74HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Albrecht Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 21.979 AK 74HOLDING ApSAK 74HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Albrecht Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 44.721 AK 74HOLDING ApSAK 74HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Albrecht Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2021 · Motor MagasinetDirektør fratræder ClickcarAunetto A/SAnna Maria Houe Kjærsgaard er indtrådt som bestyrelsesformand hos Aunetto A/S i stedet for Albrecht Kristensen. Les artikkel
15. januar 2021Anna Maria Houe Kjærsgaard blir ny styrelederAUNETTO A/SAnna Maria Houe Kjærsgaard erstatter Albrecht Kristensen som styreleder hos AUNETTO A/S etter en periode på 11 år.Se mere
15. januar 2021Endring i eierkretsenAUNETTO A/SAlbrecht Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av AUNETTO A/S.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.AK 74HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Albrecht Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 14.322 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
27. august 2020Endring i eierkretsenAUNETTO A/S KOLDINGAlbrecht Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av AUNETTO A/S KOLDING.Se mere
4. juni 2020Underskudd på DKK 14.076 AK 74HOLDING ApSAK 74HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Albrecht Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2019Albrecht Kristensen forlater styretAUNETTO A/S KOLDINGAlbrecht Kristensen forlater styret for AUNETTO A/S KOLDING etter en periode på 7 år.Se mere
25. november 2019Tim Rytter Aggesen forlater ledelsenAUNETTO A/S KOLDINGTim Rytter Aggesen forlater ledelsen for AUNETTO A/S KOLDING etter en periode på 1 år. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
25. november 2019Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAUNETTO A/S KOLDINGTidligere status: Normal. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
20. mai 2019Underskudd på DKK 241.841 AUNETTO A/S KOLDINGAUNETTO A/S KOLDING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
16. mai 2019Underskudd på DKK 31.819 AK 74HOLDING ApSAK 74HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Albrecht Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2019Underskudd på DKK 49.487 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2018Tim Rytter Aggesen blir med i styretAUNETTO A/S KOLDINGTim Rytter Aggesen erstatter Mads Kølbæk i styret for AUNETTO A/S KOLDING etter en periode på 6 år. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2018Tim Rytter Aggesen blir med i ledelsenAUNETTO A/S KOLDINGTim Rytter Aggesen erstatter Mads Kølbæk i ledelsen for AUNETTO A/S KOLDING etter en periode på 6 år. Albrecht Kristensen eier 49% av virksomheten.Se mere