17. juliUnderskudd på DKK 2,0 mio.IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 71.587 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
28. februarAdresseendringAUNETTO A/SAUNETTO A/S flytter til ny adresse i Herning. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
15. august 2023Automekaniker og hjælpe værkførerAUNETTO A/S · HerningAUNETTO A/S søger ny medarbejder i Herning på fuld tid. Kontaktperson: Mogens Kjærsgaard, Indehaver. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se jobopslag
3. juli 2023Overskudd på DKK 515.040 IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
27. mars 2023Aunetto søger en dygtig automekanikerAUNETTO A/S · HerningAUNETTO A/S søger ny medarbejder i Herning på fuld tid. Kontaktperson: Mogens Kjærsgaard, Indehaver. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se jobopslag
10. februar 2023Overskudd på DKK 76.431 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 455.326 IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 2.767 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 151.280 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
9. juni 2021Overskudd på DKK 432.511 IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
15. januar 2021Anna Maria Houe Kjærsgaard blir ny styrelederAUNETTO A/SAnna Maria Houe Kjærsgaard erstatter Albrecht Kristensen som styreleder hos AUNETTO A/S etter en periode på 11 år. Jacob Kjærsgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
15. januar 2021Endring i eierkretsenAUNETTO A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av AUNETTO A/S. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 14.322 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 708.951 IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
21. mai 2019Overskudd på DKK 835.166 IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
15. mai 2019Underskudd på DKK 49.487 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
9. april 2018Overskudd på DKK 917.540 IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
2. mars 2018Overskudd på DKK 178.682 AUNETTO A/SAUNETTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere
5. mai 2017Overskudd på DKK 1,7 mio.IKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacob Kjærsgaard er medlem av styret.Se mere