19. januar 2021Endring i eierkretsenDanGreenGroup IVSAli Mohamed er ikke lenger registrert som reell eier av DanGreenGroup IVS.Se mere
26. oktober 2020Ali Mohamed forlater styretDanGreenGroup IVSAli Mohamed forlater styret for DanGreenGroup IVS etter en periode på 5 år.Se mere
26. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDanGreenGroup IVSTidligere status: Normal. Ali Mohamed eier 30% av virksomheten.Se mere
30. juni 2019Underskudd på DKK 2.636 DanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ali Mohamed eier 30% av virksomheten.Se mere
30. juni 2018Underskudd på DKK 28.104 DanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ali Mohamed eier 30% av virksomheten.Se mere
23. januar 2018AdresseendringDanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS flytter fra Løgstrup til Ebeltoft. Ali Mohamed eier 30% av virksomheten.Se mere
31. desember 2017Kristoffer Martin Saunamäki forlater styretDanGreenGroup IVSKristoffer Martin Saunamäki forlater styret for DanGreenGroup IVS etter en periode på 2 år. Ali Mohamed eier 30% av virksomheten.Se mere
31. desember 2017Endring i eierkretsenDanGreenGroup IVSAli Mohamed registrert som reell eier av DanGreenGroup IVS.Se mere
22. juni 2017Overskudd på DKK 41.435 DanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS offentliggjør regnskap for perioden 16. oktober 2015 til 31. desember 2016. Ali Mohamed er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2015StiftelseDanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel. Ali Mohamed er medlem av styret.Se mere