1. januar 2018Kristoffer Martin Saunamäki forlater ledelsenKAD Nordica IVSKristoffer Martin Saunamäki forlater ledelsen for KAD Nordica IVS etter en periode på 3 år.Se mere
31. desember 2017Kristoffer Martin Saunamäki forlater styretDanGreenGroup IVSKristoffer Martin Saunamäki forlater styret for DanGreenGroup IVS etter en periode på 2 år.Se mere
27. desember 2017Endring i eierkretsenKAD Nordica IVSKristoffer Martin Saunamäki er ikke lenger registrert som reell eier av KAD Nordica IVS.Se mere
22. juni 2017Overskudd på DKK 41.435 DanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS offentliggjør regnskap for perioden 16. oktober 2015 til 31. desember 2016. Kristoffer Martin Saunamäki er styreleder.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 2.799 KAD Nordica IVSKAD Nordica IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kristoffer Martin Saunamäki er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2017AdresseendringKAD Nordica IVSKAD Nordica IVS flytter fra Kgs. Lyngby til Hillerød. Kristoffer Martin Saunamäki er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2016AdresseendringKAD Nordica IVSKAD Nordica IVS flytter fra Hillerød til Kgs. Lyngby. Kristoffer Martin Saunamäki er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 5.937 KAD Nordica IVSKAD Nordica IVS offentliggjør regnskap for perioden 18. juni 2015 til 31. desember 2015. Kristoffer Martin Saunamäki er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2015StiftelseDanGreenGroup IVSDanGreenGroup IVS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel. Kristoffer Martin Saunamäki er styreleder.Se mere
18. juni 2015StiftelseKAD Nordica IVSKAD Nordica IVS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel. Kristoffer Martin Saunamäki er medlem af ledelsen.Se mere