1. juni 1999Niels Jørgen Larsen blir med i styretGPL-FONDENNiels Jørgen Larsen erstatter Allan Magelund Larsen i styret for GPL-FONDEN etter en periode på 8 år.Se mere
21. mai 1999Niels Jørgen Larsen blir med i styretGPL INTERNATIONAL A/SNiels Jørgen Larsen erstatter Allan Magelund Larsen i styret for GPL INTERNATIONAL A/S etter en periode på 9 år.Se mere
12. august 1998Regnskap for 1997 offentligjortGPL-FONDENGPL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
24. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortGPL INTERNATIONAL A/SGPL INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGPL INTERNATIONAL A/SGPL INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGPL-FONDENGPL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
14. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortGPL INTERNATIONAL A/SGPL INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
2. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortGPL-FONDENGPL-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
10. februar 1995Bent Halby Petersen forlater styretGPL-FONDENBent Halby Petersen forlater styret for GPL-FONDEN etter en periode på 4 år. Allan Magelund Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. februar 1995Bent Halby Petersen forlater styretGPL INTERNATIONAL A/SBent Halby Petersen forlater styret for GPL INTERNATIONAL A/S etter en periode på 5 år. Allan Magelund Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. oktober 1992Knud Festersen Jepsen forlater styretGPL INTERNATIONAL A/SKnud Festersen Jepsen forlater styret for GPL INTERNATIONAL A/S etter en periode på 2 år. Allan Magelund Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. oktober 1992Knud Festersen Jepsen forlater styretGPL-FONDENKnud Festersen Jepsen forlater styret for GPL-FONDEN etter en periode på 2 år. Allan Magelund Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mars 1991Allan Magelund Larsen blir med i styretGPL-FONDENAllan Magelund Larsen blir med i styret for GPL-FONDEN.Se mere
15. mars 1991Ny status NORMALGPL-FONDENTidligere status: Ukjent. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1990StiftelseGPL INTERNATIONAL A/SGPL INTERNATIONAL A/S stiftes i bransjen anden forretningsservice i.a.n. Allan Magelund Larsen er medlem av styret.Se mere