14. juni 2013Marianne Nordtorp Petersen blir med i styretAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992Marianne Nordtorp Petersen erstatter Bent Halby Petersen i styret for AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 etter en periode på 21 år.Se mere
14. juni 2013Henrik Halby Petersen blir med i ledelsenAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992Henrik Halby Petersen erstatter Bent Halby Petersen i ledelsen for AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 etter en periode på 21 år.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Serviceydelser i forbindelse med planteavlAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992Tidligere bransje: Landbrugsmaskinstationer. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2003AdresseendringAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 flytter fra Marslev til Fredericia. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2002Bent Halby Petersen forlater styretGARTNERIET BENT HALBY A/SBent Halby Petersen forlater styret for GARTNERIET BENT HALBY A/S etter en periode på 19 år.Se mere
26. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortGARTNERIET BENT HALBY A/SGARTNERIET BENT HALBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Bent Halby Petersen er styreleder.Se mere
23. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortGARTNERIET BENT HALBY A/SGARTNERIET BENT HALBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Bent Halby Petersen er styreleder.Se mere
29. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 1992 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bent Halby Petersen er medlem af ledelsen.Se mere